Renseignements sur Roger Gmeinder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Roger Gmeinder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005918994, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Genossenschaft der Holzschnitzelfeuerung Eschikofen, in Hüttlingen, CHE-103.772.192, Genossenschaft (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2009, S.17, Publ. 5306376).
Domizil neu:
c/o Roger Gmeinder, Oberdorfstrasse 2, 8553 Eschikofen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Heinz, von Uesslingen-Buch, in Eschikofen (Hüttlingen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Ulrich, von Horrenbach-Buchen, in Eschikofen (Hüttlingen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dietschweiler, Erich, von Eschikofen, in Eschikofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meister, Peter, von Port, in Eschikofen (Hüttlingen), Mitglied, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schulz, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Eschikofen (Hüttlingen), Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gmeinder, Roger, von Hüttlingen, in Bürglen TG, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kreuzer, Roman Theo, von Hüttlingen, in Eschikofen (Hüttlingen), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schild, Walter, von Brienz (BE), in Eschikofen (Hüttlingen), Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürcher-Gremlich, Sandra, von Raperswilen, in Eschikofen (Hüttlingen), Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1865103, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Schreinerei Gmeinder AG, in Hüttlingen, CHE-100.103.296, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 30.05.2011, Publ. 6183022).
Statutenänderung:
02.12.2014.
Firma neu:
Gmeinder Immobilien AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Erstellung, den Handel, die Vermietung und die Verwaltung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gmeinder, Roger, von Hüttlingen, in Bürglen TG, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 6183022, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Gmeinder & Zwickl AG, in Hüttlingen, CH-440.3.007.041-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2001, S. 9645).
Statutenänderung:
24.05.2011.
Firma neu:
Schreinerei Gmeinder AG.
Domizil neu:
Oberdorfstrasse 2, 8553 Eschikofen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Schreinerei- und Montagearbeiten, Inneneinrichtungen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften an- und verkaufen, belasten, vermitteln und verwalten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 02.06.1980 ist aufgehoben worden.] [bisher: Die Gesellschaft übernahm gemäss Sacheinlagevertrag vom 30.04.1980 und Bilanz per 31.12.1979 das Geschäft der bisherigen Einzelfirma René Gmeinder, in Eschikofen, mit Aktiven und Passiven zum Übernahmepreis von CHF 35'000.--.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 24.05.2011 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwickl, Franz, österreichischer Staatsangehöriger, in Eschikofen (Hüttlingen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reifein AG, in Wil SG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gmeinder, Roger, von Hüttlingen, in Bürglen TG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:in Amlikon-Bissegg, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].