Renseignements sur Ursula Glaus
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ursula Glaus
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1977567, Registre du commerce Zurich, (20)
VR AG, in Schlieren, CHE-106.064.513, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2013, Publ. 1187431).
Statutenänderung:
23.01.2015.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glaus, Ursula, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seibold, Oliver, von Schaffhausen, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Piola, Andreas, von Zürich, in Turgi, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Wettingen].
Numéro de publication: 6279906, Registre du commerce Zurich, (20)
VR AG, in Schlieren, CH-020.3.928.056-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2008, S. 26, Publ. 4721542).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glaus, Ursula, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Löliger, Martin, von Zürich, in Greifensee, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3128516, Registre du commerce Zurich, (20)
VR AG, in Schlieren, CH-020.3.928.056-7, Engineering, Produktion, Installation und Handel im Bereich Elektro-, Verkehrs- und Kommunikationstechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2004, S. 22, Publ. 2526656).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glaus, Ursula, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Guler, André, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Piola, Andreas, von Zürich, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Steiner, Franz, von Schwyz, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien.