Renseignements sur Andreas Piola
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Andreas Piola
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005941707, Registre du commerce Argovie, (400)
FIONAARTS Fotografie GmbH, in Obersiggenthal, CHE-207.522.588, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2019, Publ. 1004537477). [Gemeindefusion vom 01.01.2024].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piola, Fiona, von Zürich, in Baden, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Turgi];
Piola, Andreas, von Zürich, in Baden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Turgi].
Numéro de publication: HR01-1004537477, Registre du commerce Argovie, (400)
FIONAARTS Fotografie GmbH, in Obersiggenthal, CHE-207.522.588, Landstrasse 1, 5415 Rieden AG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.12.2018.
Zweck:
Erbingung von Dienstleistungen und Handel im Bereich der Fotografie, Film, Design und Informatik sowie die Führung eines Fotostudios;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, veräussern, verwerten und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 18.12.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Piola, Fiona, von Zürich, in Turgi, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Piola, Andreas, von Zürich, in Turgi, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 1977567, Registre du commerce Zurich, (20)
VR AG, in Schlieren, CHE-106.064.513, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2013, Publ. 1187431).
Statutenänderung:
23.01.2015.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glaus, Ursula, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seibold, Oliver, von Schaffhausen, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Piola, Andreas, von Zürich, in Turgi, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Wettingen].