Renseignements sur Willy Arthur Giroud
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Willy Arthur Giroud
Numéro de publication: HR02-1005548934, Registre du commerce Valais, (626)
Chambre Valaisanne d'Agriculture, à Conthey, CHE-108.622.039, association (No. FOSC 171 du 05.09.2017, Publ. 3734189).
Nouvelle adresse:
Maison du Paysan, Avenue de la Gare 2, 1964 Conthey.
Autres adresses:
Case postale 96, 1964 Conthey.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pfammatter, Raban, de Naters, à Naters, vice-président du comité, avec signature collective à deux;
Tornay, Laurent, de Orsières, à Orsières, vice-président du comité, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Giroud, Willy, de Martigny, à Val de Bagnes, président, avec signature collective à deux [précédemment: de Charrat, à Martigny];
Moret, Benoît , de Martigny, à Conthey, vice-président du comité, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1004725947, Registre du commerce Valais, (626)
Chambre Valaisanne de Commerce et d'Industrie, à Sion, CHE-107.022.434, association (No. FOSC 127 du 06.07.2015, p.0, Publ. 2251139).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bruttin, Bernard, de Mont-Noble, à Sierre, président, avec signature collective à deux;
Clivaz, Arthur, de Randogne, à Chalais, vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Ferrez, Jean Albert, de Bagnes, à Bagnes, président du comité, avec signature collective à deux;
Stoffel, Berno, de Visperterminen, à Naters, vice-président du comité, avec signature collective à deux;
Claret, Samuel, de Troistorrents, à Troistorrents, membre du comité, sans droit de signature;
Fischer, Jean Claude, de Sursee, à Chalais, membre du comité, sans droit de signature;
Giroud, Willy, de Charrat, à Martigny, membre du comité, sans droit de signature;
Métrailler, Claude Alain, dit Alain, de Sion, à Vétroz, membre du comité, sans droit de signature;
Schmid, Markus, de Ramsen, à Mörel-Filet, membre du comité, sans droit de signature;
Thomas, Lionel, de Etagnières, à Sion, membre du comité, sans droit de signature;
Truchot, Frank, de Vernayaz, à Grimisuat, membre du comité, sans droit de signature.
Numéro de publication: HR02-1004576433, Registre du commerce Valais
La Dîn'othèque Sàrl, à Charrat, CHE-405.228.676, société à responsabilité limitée (No. FOSC 236 du 04.12.2015, p.0, Publ. 2520689).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Dorsaz, Robert Francis Adolphe, de Liddes, à Martigny-Croix (Martigny-Combe), associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Giroud, Willy Arthur, de Charrat, à Martigny, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 9 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00];
Bonvin, Richard Pierre, de Lens, à Bex, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 2 parts sociales de CHF 1'000.00;
Reuse, Michel Alphonse, de Riddes, à Riddes, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 9 parts sociales de CHF 1'000.00.