Renseignements sur Claudio Girola
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Claudio Girola
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005495605, Registre du commerce Zurich, (20)
Celebrationpoint AG, in Zürich, CHE-110.312.447, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 11.02.2022, Publ. 1005403056).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Girola, Claudio, von Weisslingen, in Wangen-Brüttisellen, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: HR02-1004636377, Registre du commerce Zurich, (20)
EasyTeam GmbH, in Zürich, CHE-494.826.558, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2016, S.0, Publ. 2618685).
Statutenänderung:
03.05.2019.
Sitz neu:
Wangen-Brüttisellen.
Domizil neu:
Im Blattacher 64, 8602 Wangen b. Dübendorf. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Burg, Dominik Urs, von Selzach, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Girola, Claudio, von Weisslingen, in Wangen-Brüttisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 6876590, Registre du commerce Grisons, (350)
Swiss-Image GmbH, in Davos, CH-350.4.000.544-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2009, S. 10, Publ. 4953016).
Statutenänderung:
27.09.2012.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der Einzelfirma Swiss-Image, Photo News, Andy Mettler, Davos (neu: Photo News, Andy Mettler) Inventar zum Preise von höchstens CHF 30'000.-- zu übernehmen.].Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder Email.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Girola, Claudio, von Weisslingen, in Oberweningen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mettler, Andreas (genannt Andy), von Arth und Herdern, in Davos, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 45 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 42'000.00];
Mettler-Dörig, Jeanette, von Arth und Herdern, in Davos, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].