Renseignements sur Samuel Gfeller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Samuel Gfeller
Participations
Dernières notifications FOSC pour Samuel Gfeller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005756636, Registre du commerce Berne, (36)
Gfeller Transporte AG, in Saanen, CHE-114.311.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2019, Publ. 1004750127).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gfeller, Samuel, von Röthenbach im Emmental, in Schönried (Saanen), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gfeller, Hans Peter, von Röthenbach im Emmental, in Zweisimmen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schönried (Saanen), Mitglied, Sekretär, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3060835, Registre du commerce Berne, (36)
Weggenossenschaft Saali-Schönried, in Saanen, CHE-102.270.048, Genossenschaft (SHAB Nr. 163 vom 16.07.1975).
Statutenänderung:
23.07.2016.
Domizil neu:
c/o Samuel Gfeller, Waldmattenstrasse 28, 3778 Schönried.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Für die Verbindlichkeiten haftet einzig das Genossenschaftsvermögen;
jede persönliche Haftbarkeit der Mitglieder ist ausgeschlossen.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen mündlich an den Versammlungen oder schriftlich. [Die Bestimmung über die Zusammensetzung der Verwaltung wird aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gestrichen.] [gestrichen: Die Verwaltung besteht aus 3 bis 5 Mitgliedern.]. Gemäss Erklärung vom 23.07.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hefti, Heinz, von Luchsingen, in Schönried (Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Ernst, von Gadmen, in Schönried (Saanen), Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gfeller, Samuel, von Röthenbach im Emmental, in Schönried (Saanen), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aegerter, Gottfried, von Oberwil im Simmental, in Ostermundigen, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2680339, Registre du commerce Berne, (36)
SORSAG Sortiergesellschaft AG, in Saanen, CHE-107.516.771, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2015, Publ. 2220069).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchli, Rico, von Versam, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gfeller, Samuel, von Röthenbach im Emmental, in Schönried (Saanen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gfeller, Hans Peter, von Röthenbach im Emmental, in Schönried (Saanen), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beeler, Reto, von Alpthal, in Uttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.