Renseignements sur Bernd Gerling
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Bernd Gerling
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1367243, Registre du commerce Zurich, (20)
GIV GERLING INDUSTRIE-VERTRETUNGEN GmbH, in Uetikon am See, CHE-101.467.499, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2010, S. 27, Publ. 5560930).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blattmann, Christian, von Wädenswil, in Meilen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Gerling, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4521004, Registre du commerce Zurich, (20)
GIV GERLING INDUSTRIE-VERTRETUNGEN GmbH, in Uetikon am See, CH-020.4.022.747-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2001, S. 4896).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blattmann, Christian H., von Wädenswil, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00;
Blattmann, Michelle, von Wädenswil, in Zürich, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00;
Gerling, Stephan, von Meilen, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blattmann-Schmid, Grete, von Wädenswil, in Uetikon am See, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00 und mit 2 Stammanteilen zu je CHF 3'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Gerling, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00].
Registre du commerce Zurich, (20)
GIV GERLING INDUSTRIE-VERTRETUNGEN GmbH, in U e t i k o n a m S e e , c/o Bernd Gerling, Forbüelstrasse 18, 8707 Uetikon am See, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.11.2000, 11.12.2000.
Zweck:
Vertretung von Industriefirmen, Beratung in Sachen Klebe- und Folientechnik sowie Handel mit Selbstklebeprodukten, Folien und verwandten Produkten;
kann Grundstücke erwerben und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 21'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Gerling, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-;
Blattmann, Christian H., von Wädenswil, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.-;
Blattmann, Michelle, von Wädenswil, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.-;
Blattmann-Schmid, Grete, von Wädenswil, in Uetikon am See, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.-;
Gerling, Stephan, von Meilen, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.-.