Renseignements sur Doris Geisseler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Doris Geisseler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005345522, Registre du commerce Zoug, (170)
Schärer Plus AG, in Baar, CHE-204.761.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2018, Publ. 4170163).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärer, Fritz Hermann, von Zürich, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Ueli, von Zürich, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Geisseler, Doris, von Luzern, in Baar, Prokuristin, mit Einzelprokura [bisher: Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: 3558489, Registre du commerce Zoug, (170)
Schärer Plus AG, in Baar, CHE-204.761.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2016, Publ. 2855411).
Statutenänderung:
29.05.2017.
Aktienkapital neu:
CHF 152'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 152'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
1'520 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch einmalige Publikation im SHAB. [Mit Statutenänderung vom 29.05.2017 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Ueli, von Zürich, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schärer, Fritz Hermann, von Zürich, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geisseler, Doris, von Luzern, in Baar, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Prokuristin, mit Einzelprokura].
Numéro de publication: 2855411, Registre du commerce Zoug, (170)
Schärer Plus AG, in Baar, CHE-204.761.808, Dorfstrasse 38, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
04.05.2016.
Zweck:
Erbringung von Ingenieurarbeiten für Elektroinstallationen sowie Planung und Projektierung von elektronischen Anlagen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des Einzelunternehmens Ueli Schärer Elektro-Engineering (CHE-109.041.313), in Baar, gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 04.05.2016 und Übernahmebilanz per 31.12.2015 Aktiven von CHF 218'311.98 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 116'450.58, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 1'861.40 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 04.05.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schärer, Ueli, von Zürich, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Geisseler, Doris, von Luzern, in Baar, Prokuristin, mit Einzelprokura.