Renseignements sur Urs Josef Gassmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Urs Josef Gassmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004936355, Registre du commerce Lucerne, (100)
Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2019, Publ. 1004726385).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gassmann, Urs Josef, von Wauwil, in Wauwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petermann, Anton Alois, von Root, in Buttisholz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tarköy, Dr. Markus, von Zürich, in Oberwil (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1004832631, Registre du commerce Lucerne, (100)
St. Pius (X.) - Pfründe, in Wauwil, CHE-383.330.086, c/o Urs Gassmann-Meier, Höhenweg 1, 6242 Wauwil, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
19.12.2008. 26.08.1957.
Zweck:
Die Stiftung hat zum Zweck, den römisch-katholischen Ortspfarrer in der Pastoration zu unterstützen, indem sie einem Geistlichen das Wohnhaus zur Verfügung stellt, event. aus vorhandenem Pfrundkapital Beiträge an dessen Besoldung leistet;
wenn kein Geistlicher gefunden werden kann, kann das Piusheim an eine Person vermietet werden, welche in der Pfarreiarbeit (Pastoral) tätig ist;
wenn dies nicht möglich ist, dann solle es an eine finanziell schwach gestellte Familie vermietet werden. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und aufgrund des kirchlichen Charakters keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof von Basel.
Eingetragene Personen:
Barna, Zoltán András, von Schötz, in Schötz, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muff-Kunz, Erika Maria, von Schötz, in Egolzwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Gassmann, Urs Josef, von Wauwil, in Wauwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numéro de publication: 4366287, Registre du commerce Lucerne, (100)
Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2017, Publ. 3549547).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Irigoyen, Anne Thérèse, von Aefligen, in Aefligen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bächli, Daniel, von Würenlingen, in Muhen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Roland Paul, von Hergiswil bei Willisau, in Hergiswil bei Willisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gassmann, Urs Josef, von Wauwil, in Wauwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petermann, Anton Alois, von Root, in Buttisholz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scandone, Sonia, von Nidau, in Hochdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Taisch, Remo, von Bonaduz, in Schötz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tarköy, Dr. Markus, von Zürich, in Oberwil (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Karin, von Werthenstein, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirz, Peter, von Hergiswil bei Willisau, in Triengen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.