Renseignements sur Muharrem Gashi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Muharrem Gashi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005896830, Registre du commerce Argovie, (400)
Schild Investment Holding AG, in Oftringen, CHE-233.117.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 25.05.2023, Publ. 1005753925).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gashi, Muharrem, von Wynau, in Wynau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005753925, Registre du commerce Argovie, (400)
Schild Investment Holding AG, bisher in Luzern, CHE-233.117.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2021, Publ. 1005089311).
Statutenänderung:
16.03.2023.
Sitz neu:
Oftringen.
Domizil neu:
Oberfeldstrasse 19, 4665 Oftringen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich (durch Brief, Telefax, e-mail oder in anderer geeigneter Schriftform) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der einzelnen Aktionäre.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gashi, Muharrem, von Wynau, in Wynau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Mazreku, Muharem, kosovarischer Staatsangehöriger, in Boswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005726452, Registre du commerce Argovie, (400)
Tradita Bau GmbH, bisher in Wynau, CHE-499.898.074, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2019, Publ. 1004582216).
Statutenänderung:
08.03.2023.
Sitz neu:
Obersiggenthal.
Domizil neu:
Simonweg 1, 5415 Nussbaumen AG.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 16.03.2023 wurde das Vorliegen der Voraussetzungen für den Verzicht auf eine eingeschränkte Revision erneuert. [bisher: Gemäss Erklärung vom 22.02.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gashi, Muharrem, von Wynau, in Wynau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erdely, Zoltan, rumänischer Staatsangehöriger, in Obersiggenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.