Renseignements sur Martin Anton Fux
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Anton Fux
Participations
Dernières notifications FOSC pour Martin Anton Fux
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3182471, Registre du commerce Valais, (600)
Vitus Fux Planungs- und Verwaltungs AG, in Visp, CHE-105.947.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2013, Publ. 7027770).
Statutenänderung:
15.11.2016.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Projektierung und Planung von Metallbauarbeiten und die Verwaltung von betriebseigenen und fremden Immobilien und Vermögensanteilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 15.11.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ritz und Partner Treuhand AG (CH-600.3.013.739-8), in Naters, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fux, Maria Theresia, von St. Niklaus, in Visp, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Fux, Marie-Therese];
Fux, David Andreas, von St. Niklaus, in Visp, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Fux, David];
Fux, Martin Anton, von St. Niklaus, in Visp, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Fux, Martin, von Visp];
Fux, Thomas, von St. Niklaus, in Zwillikon (Affoltern am Albis), Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: in Baar].
Zweigniederlassung neu:
[gestrichen: Zermatt].
Numéro de publication: 7027770, Registre du commerce Valais, (600)
Vitus Fux Planungs- und Verwaltungs AG, in Visp, CH-600.3.000.215-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2011, S. 0, Publ. 6353684).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fux, Anton, von St. Niklaus, in Zermatt, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fux, Thomas, von St. Niklaus, in Baar, Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Fux, Marie-Therese, von St. Niklaus, in Visp, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Imboden, Lilian, von Ausserberg, in Steinhof SO (Aeschi SO), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Fux, Martin, von Visp, in Visp, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Fux, David, von St. Niklaus, in Visp, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numéro de publication: 6353684, Registre du commerce Valais, (600)
Vitus Fux Planungs- und Verwaltungs AG, in Visp, CH-600.3.000.215-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2007, S. 13, Publ. 3709644).
Domizil neu:
Paulusheimstrasse 4, 3930 Visp.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fux, Vitus, von St. Niklaus, in Visp, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Peter und Ambros Ritz AG, in Naters, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritz und Partner Treuhand AG (CH-600.3.013.739-8), in Naters, Revisionsstelle;
Fux, Anton, von St. Niklaus, in Zermatt, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:in Visp, Geschäftsführer und Sekretär (Nichtmitglied) mit Einzelunterschrift].