Renseignements sur Lorenz Fuss
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Lorenz Fuss
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3224615, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Stiftung Pro Biblia, in Basel, CHE-133.621.824, Stiftung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2016, Publ. 2707373).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuss, Lorenz, von Teuffenthal BE, in Bubendorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weller, Robert, von Bottmingen, in Bottmingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2620330, Registre du commerce Berne, (36)
Minerva Compagnie de Gérance SA, in Bern, CH-035.3.010.633-0, Ankauf, Verkauf und Verwaltung von Mobilien und Immobilien in der Schweiz und im Ausland usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2001, S. 229).
Firma neu:
Minerva Compagnie de Gérance SA, en liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Minerva Verwaltungs AG, in Liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.07.2004 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klenk Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Reichelsheim (D), Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Klenk Hermann, von Deutschland, mit Einzelunterschrift];
Fuss, Lorenz, von Teuffenthal BE, in Bubendorf, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwarz, Martin, von Trubschachen, in Kirchlindach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Matt, Fredy, von Ziefen, in Ortschwaben (Meikirch), Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Berne, (36)
Minerva Compagnie de Gérance SA, in Bern, Ankauf, Verkauf und Verwaltung von Mobilien und Immobilien in der Schweiz und im Ausland usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr.132 vom 11.07.1995, S.3892).
Statutenänderung:
20.02.1997.
Domizil neu:
c/o Notariat W. Neuenschwander + M. Schwarz, Neuengasse 25, 3001 Bern.
Aktien neu:
150 Namenaktien zu CHF 1000 [bisher: 150 Inhaberaktien zu CHF 1000].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich.
Vinkulierung neu:
Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Erich, von Arni bei Biglen, in Reichelsheim (D), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Marti, Heinz, von Bern, Saanen und Gadmen, in Bern, Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuss, Lorenz, von Teuffenthal BE, in Bubendorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neuenschwander, Walter, von Höfen, in Wohlen bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.