Renseignements sur Beat Furger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Beat Furger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7093018, Registre du commerce Uri, (120)
Office & Trade GmbH, in Seedorf UR, CH-120.4.002.157-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2008, S. 17).
Statutenänderung:
01.03.2013.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von sämtlichen Dienstleistungen im Bereich Büroadministration und Beratung. Sie kann Handel, Vertrieb und Verkauf von Konsumgütern betreiben und die Erbringung von Dienstleistungen aller Art anbieten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen..
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furger, Albin, von Gurtnellen, in Seedorf UR, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furger, Beat, von Gurtnellen, in Seedorf UR, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Furger, Viktoriya, von Gurtnellen, in Seedorf UR, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 5032482, Registre du commerce Uri, (120)
Walter-Tresch-Stiftung zur sportlichen Förderung der Gemeinde Silenen, in Silenen, CH-120.7.001.444-9, Stiftung (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2006, S. 15, Publ. 3541252).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tresch, Markus, von Silenen, in Silenen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furger, Beat, von Gurtnellen, in Seedorf UR, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Indergand, Paul, von Silenen, in Amsteg (Silenen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Metry, Roger, von Albinen, in Altdorf UR, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4119250, Registre du commerce Uri, (120)
Gattlen's Weine GmbH, in Seedorf UR, CH-120.4.001.640-1, Handel mit Weinen und Handel Vertrieb und Verkauf von Konsumgütern, sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 03.05.2000, S. 2957).
Statutenänderung:
5.09.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dubacher, Josef, von Göschenen, in Attinghausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Furger, Beat, von Gurtnellen, in Seedorf UR, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gattlen, Walter, von Bürchen, in Seedorf UR, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 21'000.-- [bisher: Gesellschafter, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--].