Renseignements sur Walter-Tresch-Stiftung zur sportlichen Förderung der Gemeinde Silenen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Walter-Tresch-Stiftung zur sportlichen Förderung der Gemeinde Silenen
- Walter-Tresch-Stiftung zur sportlichen Förderung der Gemeinde Silenen a son siège social à Silenen, est actif et est active dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- Il y a 5 personnes actives inscrites dans la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 02.02.2023. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-110.390.708.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil de fondation
Harry Tresch,
Paul Josef Indergand,
Roger Metry,
Walter Tresch
les plus récents personnes habilitée à signer
Harry Tresch,
Paul Josef Indergand,
Roger Metry,
Walter Tresch
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.02.1974
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Silenen
Registre du commerce
UR
Numéro au registre du commerce
CH-120.7.001.444-9
IDE/TVA
CHE-110.390.708
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Förderung jeglicher sportlicher Tätigkeit unter der Jugend von Silenen, zu welchem Zwecke durch finanzielle Zuwendungen oder auf andere Weise talentierte Silener beiderlei Geschlechts unterstützt werden können.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Walter-Tresch-Stiftung zur sportlichen Förderung der Gemeinde Silenen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005667934, Registre du commerce Uri, (120)
Walter-Tresch-Stiftung zur sportlichen Förderung der Gemeinde Silenen, in Silenen, CHE-110.390.708, Stiftung (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2021, Publ. 1005240328).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tresch, Harry, von Silenen, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005240328, Registre du commerce Uri, (120)
Walter-Tresch-Stiftung zur sportlichen Förderung der Gemeinde Silenen, in Silenen, CHE-110.390.708, Stiftung (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2010, S.27, Publ. 5612836).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metry, Roger, von Albinen, in Silenen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Altdorf (UR)];
Tresch, Walter, von Silenen, in Vaz/Obervaz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Attinghausen].
Numéro de publication: 5612836, Registre du commerce Uri, (120)
Walter-Tresch-Stiftung zur sportlichen Förderung der Gemeinde Silenen, in Silenen, CH-120.7.001.444-9, Stiftung (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2009, S. 19, Publ. 5032482). Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 21.04.2009 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Echser-Frei, Andrea, von Silenen und Gurtnellen, in Silenen, Revisionsstelle;
Lussmann, Willy, von Silenen, in Silenen, Revisionsstelle;
Walker, Bernhard, von Silenen, in Intschi (Gurtnellen), Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.