Renseignements sur Peter Fuhrimann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Peter Fuhrimann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1467449, Registre du commerce Berne, (36)
Swipala GmbH, in Orpund, CHE-112.942.702, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2008, S. 5, Publ. 4586008).
Statutenänderung:
11.04.2014.
Sitz neu:
Köniz.
Domizil neu:
c/o Patric Fuhrimann, Gurtenbrauerei 64, 3084 Wabern.
Postadresse neu:
[Die Postadresse wird gelöscht und als weitere Adresse eingetragen].
Weitere Adresse:
Postfach 569, 3000 Bern 7.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuhrimann, Peter, von Oeschenbach, in Orpund, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuhrimann, Patric, von Oeschenbach, in Wabern (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 4586008, Registre du commerce Berne, (36)
Swipala GmbH, bisher in Bern, CH-035.4.036.166-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2006, S. 2, Publ. 3393968).
Statutenänderung:
28.05.2008.
Sitz neu:
Orpund.
Domizil neu:
c/o Peter Fuhrimann, Mittelstrasse 33, 2552 Orpund.
Postadresse:
Postfach 569, 3000 Bern 7.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss Statuten.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführerin vom 28.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tran, Ya Sun, kambodschanischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tran, Thi Hoa, von Bern, in Bern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: in La Paz (BO), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--];
Fuhrimann, Peter, von Oeschenbach, in Orpund, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.