Renseignements sur Holger Fürstenberg
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Holger Fürstenberg
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4341267, Registre du commerce Zurich, (20)
Unisensor AG, in Wiesendangen, CHE-107.436.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2017, Publ. 3864197).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meek, Albert, niederländischer Staatsangehöriger, in Enschede (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fürstenberg, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Hilversum (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3263587, Registre du commerce Zurich, (20)
Unisensor AG, in Wiesendangen, CHE-107.436.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2016, Publ. 3139857).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlumpf, Peter, von Winterthur, in Ellikon an der Thur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferrer Agnone, Maria Laura, spanische Staatsangehörige, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fürstenberg, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Hilversum (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mattanza, Massimo, von Onsernone, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2955293, Registre du commerce Berne, (36)
Aprime AG, in Ittigen, CHE-107.450.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2016, Publ. 2796949).
Statutenänderung:
01.07.2016.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich (auch mit Telefax oder mittels anderer moderner elektronischer Medien).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ellacott, Brian Robert, kanadischer Staatsangehöriger, in Mississauga (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Earley Jr, Robert Eugene, amerikanischer Staatsangehöriger, in Sarasota (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fürstenberg, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in BD Hilversum (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iacobacci, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Bäriswil BE (Bäriswil), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bäriswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift].