Renseignements sur Unisensor AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Unisensor AG
- Unisensor AG est active dans le secteur «Fabrication d’autres appareils électriques» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Attikon.
- La direction se compose de 5 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 20.08.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Unisensor AG est le suivant : CHE-107.436.238.
- Outre l’entreprise Unisensor AG il sont inscrits 2 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: Laborie Medical Technologies Switzerland AG, Störchli.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Michael A. Rossi,
Michael Frazzette,
Beat Schmid,
Holger Fürstenberg,
Maria Laura Ferrer Agnone
les plus récents personnes habilitée à signer
Michael A. Rossi,
Michael Frazzette,
Beat Schmid,
Holger Fürstenberg,
Maria Laura Ferrer Agnone
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.12.1992
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Wiesendangen
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.003.294-8
IDE/TVA
CHE-107.436.238
Secteur
Fabrication d’autres appareils électriques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion und den Verkauf sowie den Handel von Sensoren aller Art, insbesondere Drucksensoren für Industrie und Medizin. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen, andere Geschäftsstellen und Vertretungen im In- und Ausland errichten. Im Rahmen des Gesellschaftszweckes und dessen Förderung und Erhaltung kann die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen, die dafür geeignet erscheinen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Deloitte AG | Zürich | 06.07.2018 | 19.08.2024 | |
BDO AG | Zürich | 11.11.2014 | 05.07.2018 | |
Eisele & Partner Treuhand AG | Winterthur | <2004 | 10.11.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Unisens AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Unisensor AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006109985, Registre du commerce Zurich, (20)
Unisensor AG, in Wiesendangen, CHE-107.436.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 04.09.2020, Publ. 1004971541). Gemäss Erklärung vom 18.04.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004971541, Registre du commerce Zurich, (20)
Unisensor AG, in Wiesendangen, CHE-107.436.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2018, Publ. 1004482885).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferrer Agnone, Maria Laura, spanische Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dietikon].
Numéro de publication: HR02-1004482885, Registre du commerce Zurich, (20)
Unisensor AG, in Wiesendangen, CHE-107.436.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2018, Publ. 4341267).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stothers, Walter Wilson, kanadischer Staatsangehöriger, in Puslinch (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rossi, Michael A., amerikanischer Staatsangehöriger, in Sudbury (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.