Renseignements sur Doris Frommenwiler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Doris Frommenwiler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006099627, Registre du commerce Berne, (36)
Restaurant Ländte AG, in Oberhofen am Thunersee, CHE-101.975.933, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2022, Publ. 1005516126).
Statutenänderung:
25.07.2024.
Firma neu:
Hotel und Restaurant Ländte AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb oder die Verpachtung des Hotels und Restarants Ländte in Oberhofen am Thunersee. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt von der bisherigen, im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma Peter Grotgans, in Oberhofen, gemäss Sacheinlagevertrag vom 23.02.1988 mit Nachtrag vom 10.04.1988 und der darin enthaltenen Bilanz per 31.12.1987 Aktiven von CHF 835'062.85 und Passiven von CHF 685'062.85 (inkl. 1/2 Anteil Liegenschaft Oberhofen-Gbbl. Nr. 527). Der Uebernahmepreis von CHF 150'000.-- wird voll auf das Grundkapital angerechnet. Ferner übernimmt die Gesellschaft von der bisherigen im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma Ruth Grotgans, in Oberhofen, gemäss Sacheinlagevertrag vom 23.02.1988 mit Nachtrag vom 10.04.1988 und der darin enthaltenen Bilanz per 31.12.1987 Aktiven von CHF 835'062.85 und Passiven von CHF 685'062.85 (inkl. 1/2 Anteil Liegenschaft Oberhofen-Gbbl. Nr. 527). Der Uebernahmepreis von CHF 150'000.-- wird ebenfalls voll auf das Grundkapital angerechnet.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 25.07.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Streichung der Bemerkung, da nicht zum Eintragungstext gehörend] [gestrichen: Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, da nicht zur Eintragung gehörend.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beutler-Wenger, Marianne, von Lauperswil, in Spiez, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Beutler, Manfred, von Lauperswil, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gastroconsult AG (CHE-284.424.401), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frommenwiler, Doris, von Rorschacherberg, in Wilchingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Herrmann, Christian, von Trüllikon, in Andelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2732129, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Luxoris Architektur GmbH, in Schaffhausen, CHE-404.906.717, Vordergasse 34, 8200 Schaffhausen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.03.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Architekturbüros und die Erbringung damit verbundener Dienstleistungen, insbesondere Projektierungs- und Bauleitungsarbeiten im Auftragsverhältnis und als Generalunternehmerin. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 15.03.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Frommenwiler, Doris, von Rorschacherberg, in Wilchingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.