Renseignements sur Urs Fries
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Urs Fries
Participations
Dernières notifications FOSC pour Urs Fries
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3695535, Registre du commerce Zurich, (20)
Elibag Elgger Innenausbau AG, in Elgg, CHE-105.976.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 09.06.2011, Publ. 6198836).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-386.245.531), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-320.9.021.802-9)];
Fries, Urs, von Hettlingen und Winterthur, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fries, Thomas, von Winterthur und Hettlingen, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5207844, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft Jugendhaus Seuzach, in Seuzach, CH-020.5.900.627-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 261 vom 10.11.1987, S. 4378).
Firma neu:
Genossenschaft Jugendhaus Seuzach in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.03.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, René, von Aawangen, in Seuzach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ade, Werner, von Bülach, in Seuzach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fries, Urs, von Winterthur, in Seuzach, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grossmann, Ugo, von Zürich, in Seuzach, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaad, Vreni, von Oberbipp, in Seuzach, Mitglied der Verwaltung und Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fries, Ruth, von Winterthur, in Seuzach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winkel, Christian, von Seuzach, in Seuzach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lienhard, Herbert, von Zürich, in Seuzach, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Tinner, Martin, von Sennwald, in Seuzach, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4059536, Registre du commerce Zurich, (20)
Elibag Elgger Innenausbau AG, in Elgg, CH-020.3.907.648-1, Herstellung und Ausführung von Schreiner- und Innenausbauarbeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2006, S. 21, Publ. 3305182).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fries, Urs, von Hettlingen und Winterthur, in Seuzach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Delegierter];
Fries, Thomas, von Winterthur und Hettlingen, in Frauenfeld, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Zürcher, Stephan, von Trachselwald, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.