Renseignements sur Izchak Friedman
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Izchak Friedman
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005879299, Registre du commerce Zurich, (20)
TreuValues GmbH, in Zürich, CHE-231.784.195, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2022, Publ. 1005548171).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedman, Betshabée, von Kriens, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedman, Chaim, von Kriens, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Friedman, Izchak, von Kriens, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005353420, Registre du commerce Argovie, (400)
Schweizerisches Israelitisches Alters- und Pflegeheim Lengnau, in Lengnau (AG), CHE-107.099.885, Verein (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2021, Publ. 1005226217).
Statutenänderung:
23.03.2021.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breslauer, Richard, von Zürich, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bloch, Jules, von Endingen, in Endingen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frenkel, Werner, von Zürich, in Baden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lang, Simon, von Basel, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Taus, Gabriel, von Zürich, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bolliger, Monika, von Hombrechtikon, in Galgenen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Erlanger, Simon, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Friedmann, Izchak, von Kriens, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Goldstein, Anthony, von Endingen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Goldstein, Mirjam, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Langsam, Daniel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004578069, Registre du commerce Zoug, (170)
OLAM supply chain platform Stiftung, in Zug, CHE-133.475.936, Stiftung (SHAB Nr. 96 vom 22.05.2018, Publ. 4240065).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moreshet, Yaacov Zvi, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Friedman, Izchak, von Kriens, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.