Renseignements sur René Fretz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour René Fretz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3309707, Registre du commerce Zurich, (20)
Pöyry Schweiz AG, in Zürich, CHE-108.100.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2016, Publ. 3142295).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernet, Markus Karl, von Gommiswald, in Egnach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürki, Roman, von Unterlangenegg, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fretz, René, von Bottenwil, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grieder, Lukas Michael, von Rünenberg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hessler, Nicolas, von Lausanne, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knöpfel, Marcel, von Hundwil, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koller, Bernard, von Dietikon, in Urdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leikam, Knut, von Staufen, in Staufen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lombriser, Lorenz, von Trun, in Udligenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathis, Ulrich, von Jenaz, in Zizers, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mühlhaus, Susanne, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruckstuhl, Rolf Friedrich, von Braunau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüedi, Jörg, von Trasadingen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiger, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Birmensdorf ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Von Kürten, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Balm bei Günsberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wälchli, Severin Bruno, von Brittnau, in Hausen AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4453368, Registre du commerce Zoug, (170)
GPS Consulting AG, bisher in Uznach, CH-320.3.034.666-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2006, S. 13, Publ. 3666198).
Gründungsstatuten:
10.08.1992.
Statutenänderung:
02.04.2008.
Firma neu:
TELECELL AG.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Untermüli 6, 6300 Zug.
Zweck neu:
Erbringung von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Telekommunikation und IT-Management;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fretz, René, von Bottenwil, in Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zogg Treuhand AG (CH-020.3.929.452-1), in Dübendorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Straumann, Bruno, von Dielsdorf und Bretzwil, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
SRT AG (CH-020.3.006.514-6), in Rüti ZH, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3666198, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
GPS Consulting AG, in Uznach, CH-320.3.034.666-0, Beratung und Durchführung von Vermessungsarbeiten mit Satellitenvermessungssystemen (GPS), Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 19.08.1992, S. 3916).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fretz, Werner, von Bottenwil, in Singapur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fritsch, Martin, von Basel, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rodel, Heidi, von Fahrwangen, in Horgen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fretz, René, von Bottenwil, in Jona, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Uznach, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].