Renseignements sur Serge Frein
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Serge Frein
Numéro de publication: 4385308, Registre du commerce Jura, (670)
Fondation pour la propriété locative Locacasa-Jura, à Boécourt, CH-670.7.000.973-9, Fondation (FOSC no 103 du 01.06.1992, p. 2511).
Nouveau nom:
Fondation pour la propriété locative Locacasa-Jura en liquidation.
Adresse de liquidation:
c/o M. Daniel Farine, Rue Pierre-Péquignat 10, 2950 Courgenay. Par arrêté du 24.09.2007, l'Autorité de surveillance de la République et Canton du Jura a prononcé la dissolution de la fondation.
Personnes et signatures radiées:
Frein, Serge, de Pleigne, à Boécourt, président, avec signature collective à deux avec ler vice-président ou le 2e vice-président;
Bregnard, Alain, de Bonfol, à Douanne (Twann), 1er vice-président, avec signature collective à deux avec président ou 2e vice-président.
Inscription ou modification de personne:
Farine, Daniel, de Courroux, à Courgenay, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: 2e vice-président, avec signature collective à deux avec président ou 1er vice-président].
Numéro de publication: 2282942, Registre du commerce Jura, (670)
Banque Raiffeisen de la Haute-Sorne, à Courfaivre, Toutes opérations bancaires, hypothécaires et de crédit, Société coopérative (FOSC no 24 du 06.02.2003, p. 8, publ. 849658).
Personnes et signatures radiées:
Frein, Serge, de Pleigne, à Boécourt, membre, sans droit de signature;
Jobin, Françoise, de Saignelégier, à Courfaivre, avec signature collective à deux;
Meier, Antoine, de Gempen, à Undervelier, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne:
Maillard, Cyrille, de Ecublens FR, à Boécourt, membre, sans droit de signature.
Registre du commerce Jura, (670)
Jucosa, à B o é c o u r t , achat et vente d'appareils de haute technologie, société anonyme (FOSC no 180 du 17.09.1990, p. 3720).
Nouvelle raison sociale:
Jucosa en liquidation. Par décision du 3 novembre 2000, le Président du Tribunal I du district de Delémont a prononcé la dissolution de la société en application de l'art. 2 al. 2 des dispositions finales de la loi fédérale sur la révision du droit des sociétés anonymes.
Inscription ou modification de personne:
Frein, Serge, de Pleigne, à Boécourt, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: administrateur unique].