Renseignements sur Alain Bregnard
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Alain Bregnard
Numéro de publication: HR02-1004458066, Registre du commerce Jura, (670)
Laboratoires Dr Bregnard SA, à Delémont, CHE-106.051.605, société anonyme (No. FOSC 184 du 22.09.2017, Publ. 3768243).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bregnard, Alain, de Bonfol, à Twann, président, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Risch, Lorenz, ressortissant liechtensteinois, à Vaduz (LI), président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre, avec signature individuelle];
Stöber, Christian, de Mels, à Azmoos (Wartau), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Perrin, Mélanie Irène Marie, de Porrentruy, à Porrentruy, directrice, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 6310348, Registre du commerce Jura, (670)
Laboratoires Dr Bregnard S.A., à Delémont, CH-670.3.000.660-6, société anonyme (No. FOSC 38 du 24.02.2010, p. 11, Publ. 5512438).
Inscription ou modification de personne(s):
Bregnard, Alain, de Bonfol, à Twann, président, avec signature individuelle [précédemment: à Corseaux, administrateur unique avec signature individuelle];
Risch, Martin, de Liechtenstein , à Vaduz (LI), membre, avec signature individuelle;
Risch, Lorenz, de Liechtenstein , à Vaduz (LI), membre, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 4385308, Registre du commerce Jura, (670)
Fondation pour la propriété locative Locacasa-Jura, à Boécourt, CH-670.7.000.973-9, Fondation (FOSC no 103 du 01.06.1992, p. 2511).
Nouveau nom:
Fondation pour la propriété locative Locacasa-Jura en liquidation.
Adresse de liquidation:
c/o M. Daniel Farine, Rue Pierre-Péquignat 10, 2950 Courgenay. Par arrêté du 24.09.2007, l'Autorité de surveillance de la République et Canton du Jura a prononcé la dissolution de la fondation.
Personnes et signatures radiées:
Frein, Serge, de Pleigne, à Boécourt, président, avec signature collective à deux avec ler vice-président ou le 2e vice-président;
Bregnard, Alain, de Bonfol, à Douanne (Twann), 1er vice-président, avec signature collective à deux avec président ou 2e vice-président.
Inscription ou modification de personne:
Farine, Daniel, de Courroux, à Courgenay, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: 2e vice-président, avec signature collective à deux avec président ou 1er vice-président].