Renseignements sur Daniel Frauchiger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Daniel Frauchiger
Participations
Dernières notifications FOSC pour Daniel Frauchiger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004873207, Registre du commerce Zurich, (20)
Personalvorsorgestiftung der Elektro Frauchiger AG, Gossau, in Gossau (ZH), CHE-109.720.696, Stiftung (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2018, Publ. 4093023).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der Elektro Frauchiger AG, Gossau in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 11. Februar 2020 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhard, Daniel, von Lützelflüh, in Hinwil, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frauchiger, Daniel, von Eriswil, in Gossau (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4539266, Registre du commerce Zurich, (20)
Personalvorsorgestiftung der Elektro Frauchiger AG, Gossau, in Gossau ZH, CH-020.7.901.358-0, Stiftung (SHAB Nr. 143 vom 29.07.2003, S. 18, Publ. 1106166). Mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 01.04.2008 wurde Richard Schöller als Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien eingesetzt. Daniel Frauchiger wurde als Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien bestätigt. Zudem wurde festgestellt, dass Hermann Frauchiger infolge Todes aus dem Stiftungsrat ausgeschieden und seine Unterschrift erloschen ist.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frauchiger, Hermann, von Eriswil BE, in Gossau ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frauchiger, Daniel, von Eriswil, in Gossau ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Eriswil BE, Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schöller, Richard, von Pfäffikon ZH, in Volketswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Pfäffikon ZH, PF mit Kollektivunterschrift zu zweien].