Renseignements sur Daniel Burkhard
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Daniel Burkhard
Participations
Dernières notifications FOSC pour Daniel Burkhard
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004873207, Registre du commerce Zurich, (20)
Personalvorsorgestiftung der Elektro Frauchiger AG, Gossau, in Gossau (ZH), CHE-109.720.696, Stiftung (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2018, Publ. 4093023).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der Elektro Frauchiger AG, Gossau in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 11. Februar 2020 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhard, Daniel, von Lützelflüh, in Hinwil, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frauchiger, Daniel, von Eriswil, in Gossau (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2477447, Registre du commerce Zurich, (20)
Personalvorsorgestiftung der Elektro Frauchiger AG, Gossau, in Gossau ZH, CHE-109.720.696, Stiftung (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2014, Publ. 1805145).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schöller, Richard, von Pfäffikon ZH, in Volketswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhard, Daniel, von Lützelflüh, in Hinwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1324487, Registre du commerce Glaris, (160)
MBM AG für Umweltschutz und Energie, in Glarus, CHE-106.728.916, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2011, Publ. 6116624).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mannhart, Werner, von Flums, in Vilters, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Burkhard, Daniel, von Lützelflüh, in Gossau ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mannhart, Hubert, von Flums, in Sargans, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].