Renseignements sur Pascale Caroline Fouqet Barthes
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Pascale Caroline Fouqet Barthes
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004711684, Registre du commerce Zurich, (20)
Takeda Pharma AG, bisher in Freienbach, CHE-103.780.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2018, Publ. 1004524712).
Statutenänderung:
28.08.2019.
Sitz neu:
Opfikon.
Domizil neu:
Thurgauerstrasse 130, 8152 Glattpark (Opfikon).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Varanavicius, Andrius, litauischer Staatsangehöriger, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fouquet ép. Barthes, Pascale Caroline, französische Staatsangehörige, in Dübendorf, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Juliam, Christiane Anna E., belgische Staatsangehörige, in Grimbergen (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kordeuter, Maria Christiane, von Freienbach, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Maier, Markus Walter Erich Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mächler, Alexander, von Wangen (SZ), in Allensbach (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morneau, Pierre Oliver Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüst, Alexandra, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friederich, Martin Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Menzingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hayday, David Lacey, britischer Staatsangehöriger, in Hallau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jacober, Albert Heinrich, von Oberembrach, in Mönchaltorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Moser-Schirr, Katrin, deutsche Staatsangehörige, in Meierskappel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Röthlisberger, Hector Edmundo, von Trub, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004524712, Registre du commerce Schwyz, (130)
Takeda Pharma AG, in Freienbach, CHE-103.780.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2018, Publ. 4090919).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saroukos, Constantine, australischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dehaene ép. Puype, Julie Hélène Madeleine, französische Staatsangehörige, in Risch, Mitglied und Delegierte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fouquet ép. Barthes, Pascale Caroline, französische Staatsangehörige, in Dübendorf, Delegierte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Fouqet ép. Barthes, Pascale Caroline, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Varanavicius, Andrius, litauischer Staatsangehöriger, in Steinhausen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wasiak, Annika Maria, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Peters, Annika Maria].
Numéro de publication: 2262543, Registre du commerce Schwyz, (130)
Takeda Pharma AG, in Freienbach, CHE-103.780.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2015, Publ. 2176233).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saroukos, Constantine, australischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fouqet ép. Barthes, Pascale Caroline, französische Staatsangehörige, in Gockhausen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Princen, Marc Guido Joseph, belgischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.