Renseignements sur Armin Föhrenbach
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Armin Föhrenbach
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005374753, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Föhrenbach AG, in Weinfelden, CHE-108.010.617, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2009, S.15, Publ. 4935856).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Föhrenbach, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Löffingen (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Föhrenbach, Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Weinfelden, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Föhrenbach-Ketterer, Marianne Christina, deutsche Staatsangehörige, in Bräunlingen (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Markus, von Rapperswil-Jona, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4935856, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Föhrenbach AG, in Weinfelden, CH-440.3.001.211-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2008, S. 13, Publ. 4291744).
Statutenänderung:
12.03.2009.
Zweck neu:
Herstellung sowie Vertrieb von Präzisionsführungen, Koordinatentischen, Sondermaschinen und elektronischen Steuerungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
GSB Revisions-AG, in St. Gallen, Revisionsstelle;
Hämmerle, Angelika, deutsche Staatsangehörige, in Amriswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Föhrenbach, Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Weinfelden, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Föhrenbach-Ketterer, Marianne Christina, deutsche Staatsangehörige, in Bräunlingen (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Inspecta Treuhand AG, in St. Gallen (CH-320.3.005.445-0), Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3510336, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Föhrenbach AG, in Weinfelden, CH-440.3.001.211-5, Herstellung sowie Vertrieb von Präzisionsführungen, Koordinatentischen, Sondermaschinen und elektronischen Steuerungen. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2005, S. 17, Publ. 2911934).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichenberger, Cornelia, von Beinwil am See, in Weinfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Föhrenbach, Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Weinfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.