Renseignements sur Föhrenbach AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Föhrenbach AG
- Föhrenbach AG est une Société anonyme basée à Weinfelden. Föhrenbach AG appartient au secteur «Serrurerie, forge et atelier» et est actuellement actif.
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 15.07.1981.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 06.01.2022.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-108.010.617.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.07.1981
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Weinfelden
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.3.001.211-5
IDE/TVA
CHE-108.010.617
Secteur
Serrurerie, forge et atelier
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Herstellung sowie Vertrieb von Präzisionsführungen, Koordinatentischen, Sondermaschinen und elektronischen Steuerungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
inspecta treuhand ag | St. Gallen | 20.03.2009 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
GSB Revisions-AG | St. Gallen | <2004 | 19.03.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Föhrenbach AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005374753, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Föhrenbach AG, in Weinfelden, CHE-108.010.617, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2009, S.15, Publ. 4935856).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Föhrenbach, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Löffingen (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Föhrenbach, Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Weinfelden, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Föhrenbach-Ketterer, Marianne Christina, deutsche Staatsangehörige, in Bräunlingen (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Markus, von Rapperswil-Jona, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4935856, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Föhrenbach AG, in Weinfelden, CH-440.3.001.211-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2008, S. 13, Publ. 4291744).
Statutenänderung:
12.03.2009.
Zweck neu:
Herstellung sowie Vertrieb von Präzisionsführungen, Koordinatentischen, Sondermaschinen und elektronischen Steuerungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
GSB Revisions-AG, in St. Gallen, Revisionsstelle;
Hämmerle, Angelika, deutsche Staatsangehörige, in Amriswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Föhrenbach, Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Weinfelden, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Föhrenbach-Ketterer, Marianne Christina, deutsche Staatsangehörige, in Bräunlingen (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Inspecta Treuhand AG, in St. Gallen (CH-320.3.005.445-0), Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4291744, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Föhrenbach AG, in Weinfelden, CH-440.3.001.211-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2006, S. 11, Publ. 3510336).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurle, Uwe, von Heimiswil, in Wäldi, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hämmerle, Angelika, deutsche Staatsangehörige, in Amriswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.