Renseignements sur Hans Peter Flückiger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hans Peter Flückiger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3018515, Registre du commerce Soleure, (241)
Stiftung Wohnheim KONTIKI, in Subingen, CHE-110.392.222, Stiftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2013, Publ. 7029518).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burki, Konrad, von Biberist, in Biberist, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Flückiger, Hans Peter, von Lützelflüh, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reist, Markus, von Sumiswald, in Derendingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grolimund, André, von Trimbach, in Zuchwil, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Freiburghaus, Maja, von Solothurn, in Oekingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meister, Marianne, von Buchegg, in Messen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stocker, Walter, von Nottwil, in Derendingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heim, Jacqueline, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 6593140, Registre du commerce Soleure, (241)
INVA Mobil, in Solothurn, CH-260.6.000.017-4, Verein (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2010, S. 10, Publ. 5852634).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Hans Peter, von Lützelflüh, in Solothurn, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Junker, Rudolf, von Jegenstorf, in Oberdorf SO, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3735876, Registre du commerce Soleure, (241)
Stiftung Wohnheim für Behinderte, bisher in Solothurn, CH-260.7.000.013-8, Erstellung und Betrieb von Wohnheimen usw., Stiftung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2005, S. 13, Publ. 3149036).
Urkundenänderung:
7.11.2006.
Name neu:
Wohnheim KONTIKI.
Sitz neu:
Zuchwil.
Domizil neu:
Drosselweg 42, 4528 Zuchwil.
Organisation neu:
Stiftungsrat von 7 bis 11 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Junker, Verena, von Rapperswil BE, in Luterbach, Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser De Silvestri, Yvonne, von Laupersdorf, in Bolken, Mitglied und Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burki, Konrad, von Biberist, in Biberist, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Flückiger, Hans Peter, von Lützelflüh, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grolimund, André, von Trimbach, in Zuchwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Streit, André, von Köniz, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.