Renseignements sur Martin Fischer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Martin Fischer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5998360, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Wohngenossenschaft Rüti, Oberwil, in Oberwil BL, CH-280.5.914.576-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2004, S. 5, Publ. 2296960).
Statutenänderung:
03.04.2009.
Domizil neu:
c/o Arnold Fust, In der Rüti 37, 4104 Oberwil BL.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Pflichten: Beteiligung mit 1/40 an den Unterhaltskosten sowie an dem von der Generalversammlung festgesetzten Anteil an den Betriebskosten und den allgemeinen Nebenkosten.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Genossenschaft an die Genossenschafter erfolgen durch Brief. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben bei den Beschlussfassungen vom 03.04.2009 keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Martin, von Oberwil BL, in Oberwil BL, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier;
Hohl, Alice, von Heiden, in Oberwil BL, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fust, Arnold, von Mosnang, in Oberwil BL, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier;
Uebelhart, Margrit, von Oberwil BL, in Oberwil BL, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier;
Scherrer, Patrick, von Zwingen, in Oberwil BL, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
BANDO TREUHAND AG (CH-280.3.005.107-8), in Ettingen, Revisionsstelle.
Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Wohnbaugenossenschaft Rüti, Oberwil, in Oberwil BL, Durchführung der Gesamtüberbauung der Einfamilienhaussiedlung Rüti, Genossenschaft (SHAB Nr. 136 vom 14.07.2000, S. 4825).
Statutenänderung:
20.03.2002.
Firma neu:
Wohngenossenschaft Rüti, Oberwil.
Zweck neu:
Verwaltung der gemeinschaftlichen Einrichtungen und Anlagen der Siedlung Rüti;
Wahrnehmung sonstiger gemeinsamer, mit der Siedlung Rüti zusammenhängender Interessen der Genossenschafter.
Pflichten neu:
Beteiligung mit 1/40 an den Unterhaltskosten sowie an dem von der Generalversammlung festgesetzten Anteil an den Betriebskosten und den allgemeinen Nebenkosten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Martin, von Oberwil BL, in Oberwil BL, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier [bisher: von Oberwil BL, in Oberwil BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hohl, Alice, von Heiden, in Oberwil BL, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier [bisher: in Oberwil BL, ohne Zeichnungsberechtigung];
Geiger, Claude, von Oberwil BL, in Oberwil BL, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: von Oberwil BL, in Oberwil BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wieser, Edith, von Oberwil BL und Arbon, in Oberwil BL, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: von Oberwil BL und Arbon, in Oberwil BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Wohnbaugenossenschaft Rüti, Oberwil, in O b e r w i l B L , Durchführung der Gesamtüberbauung der Einfamilienhaussiedlung Rüti, Genossenschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.1994, S. 6816).
Domizil neu:
c/o Martin Fischer, In der Rüti 29, 4104 Oberwil.Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Aeby, Paul, von Oberwil BL, in Oberwil BL, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Esther, von Oberwil BL, in Oberwil BL, Vizepräsidentin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fritsch, Donat, von Basel, in Oberwil BL, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Martin, von Oberwil BL, in Oberwil BL, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hohl, Alice, von Heiden, in Oberwil BL,Vizepräsidentin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Geiger, Claude, von Oberwil BL, in Oberwil BL, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.