Renseignements sur Michele Fierravanti
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Michele Fierravanti
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4041311, Registre du commerce Soleure, (241)
Internationale Business Groupe GmbH, in Kestenholz, CHE-115.301.089, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2017, Publ. 3387885).
Statutenänderung:
01.02.2018.
Sitz neu:
Olten.
Domizil neu:
Dornacherstrasse 7, 4600 Olten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paternicola, Concetta, italienische Staatsangehörige, in Oberbuchsiten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fierravanti, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Niederbipp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Oberbuchsiten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 4041339, Registre du commerce Soleure, (241)
Swiss Sales Department GmbH, in Kestenholz, CHE-200.627.370, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 23.03.2015, Publ. 2057771).
Statutenänderung:
01.02.2018.
Sitz neu:
Olten.
Domizil neu:
Dornacherstrasse 7, 4600 Olten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fierravanti, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Niederbipp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: in Oensingen].
Numéro de publication: 3387885, Registre du commerce Soleure, (241)
Internationale Business Groupe GmbH in Liquidation, in Oberbuchsiten, CHE-115.301.089, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 02.11.2015, Publ. 2456523).
Statutenänderung:
01.03.2017.
Firma neu:
Internationale Business Groupe GmbH.
Sitz neu:
Kestenholz.
Domizil neu:
Industriestrasse 29, 4703 Kestenholz. Mit Beschluss vom 01.03.2017 hat die Gesellschafterversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 27.10.2015 widerrufen. [bisher: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.10.2015 aufgelöst.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schöni, Sandro, von Sumiswald, in Oberbuchsiten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
PKO Treuhand GmbH (CHE-114.260.217), in Kirchberg (BE), Liquidatorin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paternicola, Concetta, italienische Staatsangehörige, in Oberbuchsiten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fierravanti, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Oberbuchsiten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.