Renseignements sur Ueli Fiechter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ueli Fiechter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5455946, Registre du commerce Berne, (36)
Landwirtschaftliche Genossenschaft Worben, in Worben, CH-073.5.001.406-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 237 vom 05.12.2008, S. 6, Publ. 4764848).
Firma neu:
Landwirtschaftliche Genossenschaft Worben in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Jakob Schober, Mühlestrasse 26, 3252 Worben. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.11.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fiechter, Ueli, von Dürrenroth, in Worben, Verwalter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schober, Jakob, von Wattenwil, in Worben, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Löffel, Werner, von Worben, in Worben, Vizepräsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blunier, Martin, von Trub, in Worben, Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3471338, Registre du commerce Berne, (36)
Rübenverlade- und Transportring Seeland, in Aarberg, CH-073.5.006.034-7, das Verladen und Transportieren der Zuckerrüben aus der Region Seeland/Aarberg usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.1999, S. 6362).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Daniel, von Rapperswil BE, in Grossaffoltern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier/Sekretär;
Fiechter, Ueli, von Dürrenroth, in Worben, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mathys, Stephan, von Rohrbachgraben, in Kappelen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Uhlmann, Martin, von Trub, in Seedorf BE, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walther, Peter, von Kirchlindach und Wohlen bei Bern, in Kirchlindach, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salvisberg, Joachim, von Mühleberg, in Kirchlindach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Käser, Martin, von Leimiswil, in Ipsach, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Kassier und Sekretär];
Hurni, Fritz, von Ferenbalm, in Rosshäusern (Mühleberg), Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kramer, Peter, von Galmiz, in Galmiz, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kunz, Beat, von Meinisberg, in Meinisberg, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Liechti, Peter, von Landiswil, in Rapperswil BE, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Liechti, Urs, von Landiswil, in Utzenstorf, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marti, Ernst, von Kallnach, in Kallnach, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Niederried bei Kallnach].
Registre du commerce Berne, (36)
Raiffeisenbank Seeland, in S t u d e n, Im Sinne des genossenschaftlichen Gedankenguts von Friedrich Wilhelm Raiffeisen Bankgeschäfte in allen bankmässigen Formen zu tätigen usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.1998 , S. 4647).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohli, Hans, von Rüschegg, in Studen BE (Studen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Martin, von Lützelflüh, in Merzligen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ischer, Hans-Rudolf, von Grossaffoltern, in Jens, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiechter, Ueli, von Dürrenroth, in Worben, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kehr, Peter, von Rüschegg, in Kappelen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gfeller, Dora , von Worb, in Busswil bei Büren, Beisitzerin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bleuer, Erwin, von Lyss, in Studen BE (Studen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wäckerlig, Walter, von Winterthur, in Busswil bei Büren, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung];
Van Seeters-Messerli, Monika Ursula, von Belpberg, in Büren an der Aare, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marthaler, Hans-Ulrich, von Bern, in Worben, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Minder, Andreas, von Huttwil, in Scheuren , Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hänni, Thomas Robert, von Forst, in Worben, Bankleiter-Stellvertreter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Eberhart, Manfred, von Grafenried, in Schönbühl-Urtenen (Urtenen), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].