Renseignements sur Kurt Feuz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Kurt Feuz
Participations
Dernières notifications FOSC pour Kurt Feuz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1103689, Registre du commerce Lucerne, (100)
Käsereigenossenschaft Winikon, in Triengen, CH-100.5.010.970-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2009, S. 12, Publ. 5021966).
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Winikon in Liquidation. Die Genossenschaft hat sich mit Beschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 23.04.2013 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Kurt Feuz , Dorfstrasse 1, 6235 Winikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feuz, Kurt, von Beatenberg, in Triengen, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fries, Hermann, 1949, von Triengen, in Triengen, Vizepräsident und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tschopp, Werner, von Geuensee, in Triengen, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5021966, Registre du commerce Lucerne, (100)
Käsereigenossenschaft Winikon, in Triengen, CH-100.5.010.970-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2009, S. 11, Publ. 4902808).
Statutenänderung:
14.04.2009.
Haftung/Nachschusspflicht:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haften die Mitglieder persönlich bis zu einem Betrag von CHF 8'000.--.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Entrichtung eines Eintrittsgeldes, dessen Höhe von der Generalversammlung festgelegt wird;
sie kann auf die Erhebung verzichten. Genossenschafter, die nach der Einstellung der Milchablieferung Mitglied bleiben, bezahlen einen Jahresbeitrag, dessen Höhe auf Antrag der Verwaltung von der Generalversammlung festgelegt wird.]. Mitteilungen erfolgen schriftlich. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 18.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Verwaltung: mindestens drei Personen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Hans, von Triengen, in Triengen, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten und Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feuz, Kurt, von Beatenberg, in Triengen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar];
Fries, Hermann, 1949, von Triengen, in Triengen, Vizepräsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar];
Tschopp, Werner, von Geuensee, in Triengen, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4902808, Registre du commerce Lucerne, (100)
Käsereigenossenschaft Winikon, bisher in Winikon, CH-100.5.010.970-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2001, S. 3887).
Sitz neu:
Triengen. [Gemeindefusion per 01.01.2009 ohne Anpassung der Statuten].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feuz, Kurt, von Beatenberg, in Triengen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar [bisher: in Winikon];
Fries, Hermann, 1949, von Triengen, in Triengen, Vizepräsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar [bisher: von Winikon, in Winikon];
Kaufmann, Hans, von Triengen, in Triengen, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten und Kassier [bisher: von Winikon, in Winikon].