Renseignements sur Miguel Angel Fernandez Silva
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Miguel Angel Fernandez Silva
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1004470212, Registre du commerce Lucerne, (100)
Thiamak AG, in Luzern, CHE-393.499.605, Sälihalde 17, 6005 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.09.2018.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Veranstaltungsbereich, insbesondere Planung, Konzeption, Design und Beratung im Zusammenhang mit medialen Konzepten für solche Anlässe sowie Umsetzung solcher Konzepte, einschliesslich Handel mit und Vermietung von entsprechender Technik und sonstiger Einrichtung, als auch Handel mit Waren aller Art;
Angliederung weiterer Tätigkeitsgebiete;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 17.09.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kobi, Stephan, von Münchenbuchsee, in Ittigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fernandez Silva, Miguel, spanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Stefan, von Landiswil, in Landiswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004464936, Registre du commerce Nidwald, (150)
Konzept5 AG, in Dallenwil, CHE-113.679.803, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2018, Publ. 4251663).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fernandez Silva, Miguel Angel, spanischer Staatsangehöriger, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6593930, Registre du commerce Nidwald, (150)
konzept5 gmbh, in Dallenwil, CH-150.4.001.030-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2008, S. 12, Publ. 4628412).
Statuten neu:
07.03.2012.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 07.03.2012 und Bilanz per 31.12.2011 mit Aktiven von CHF 565'165.08 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 340'474.45 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 100 voll liberierte Aktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Konzept5 AG.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dillier, Michel, von Sarnen und Kerns, in Ennetmoos, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberdorf NW, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Barmettler, Daniel, von Buochs, in Oberdorf NW, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bäni, Steve, von Uerkheim, in Lantsch/Lenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fernandez Silva, Miguel Angel, spanischer Staatsangehöriger, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.