Renseignements sur Luca Francis Fernandes
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Luca Francis Fernandes
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006020101, Registre du commerce Zoug, (170)
OCZH AG, in Zug, CHE-461.624.999, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2023, Publ. 1005686805).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fernandes, Luca, von Burgistein, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bordoni, Leticia, italienische Staatsangehörige, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005574862, Registre du commerce Zoug, (170)
HFWM AG, bisher in Freienbach, CHE-279.251.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2021, Publ. 1005335802).
Statutenänderung:
14.09.2022.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Gubelstrasse 24, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fallegger, Heinrich Walter, von Hasle (LU), in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fernandes, Luca Francis, von Burgistein, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hübner, Alexander, von Basel, in Minusio, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bordoni, Leticia Betiana, italienische Staatsangehörige, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005297295, Registre du commerce Zoug, (170)
OCZH AG, in Zug, CHE-461.624.999, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2020, Publ. 1004877580).
Statutenänderung:
17.09.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Aktien neu:
6'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 2'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renold, Severin Andreas, von Brunegg, in Davos, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Fernandes, Luca, von Burgistein, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.