Renseignements sur Dr. Andreas Felber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Dr. Andreas Felber
Dernières notifications FOSC pour Dr. Andreas Felber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005002635, Registre du commerce Zoug, (170)
InCube Group AG, in Baar, CHE-114.666.039, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2019, Publ. 1004687878).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenz, Daniel, von Vaz/Obervaz, in Weesen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, André Pierre, von Walterswil SO, in Menzingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felber, Andreas, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felder, Erich, von Luzern, in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rankov, Boris, von Winterthur, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emmerich, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ciriani, Christine Deborah, von Neuchâtel, in Duillier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Savage, Ian, britischer Staatsangehöriger, in Croxley Green (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tonchia, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004656850, Registre du commerce Zoug, (170)
InCube Group AG, in Baar, CHE-114.666.039, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2018, Publ. 1004466005).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der InCube Advisory AG, in Baar (CHE-116.051.096), gemäss Fusionsvertrag vom 04.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 1'455'615.18 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 994'006.82 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felber, Andreas, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1600117, Registre du commerce Zoug, (170)
InCube Advisory GmbH, bisher in Luzern, CHE-116.051.096, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2013, Publ. 1051835).
Ursprüngliche Statuten:
28.09.2010.
Statuten neu:
18.06.2014.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 18.06.2014 und Bilanz per 31.12.2013 mit Aktiven von CHF 1'788'482.48 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'555'604.69 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Aktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
InCube Advisory AG.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Rosenweg 3, 6340 Baar.
Zweck neu:
Erbringung von Beratungsdienstleistungen sowie Entwicklung und Vermarktung von Instrumenten des Investment und Risk Managements, des Asset Liability Managements, de Quantitative Finance, des Financial Reportings, der Regulierung und des High Performance Computing für Banken, Versicherungsgesellschaften, andere Finanzinstitute und Unternehmen, Behörden und Verwaltungen im In- und Ausland;
betreibt Forschung im Finanz- und Wirtschaftsbereich und bietet Aus- und Weiterbildung für Dritte im In- und Ausland an;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (durch Brief, Telefax, E-Mail oder in anderer geeigneter Schriftform) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
InCube Capital AG (CH-020.3.033.367-2), in Zürich, Gesellschafterin;
QuantAlea GmbH (CH-020.4.041.637-2), in Wiesendangen, Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felber, Dr. Andreas, von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Felber, Andreas, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Arnet, Lorenz, von Zug, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egloff, Dr. Daniel, von Niederrohrdorf, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Egloff, Daniel, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Felder, Erich, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lenz, Dr. Daniel, von Vaz/Obervaz, in Weesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Lenz, Daniel, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rankov, Dr. Boris, von Winterthur, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Rankov, Boris, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].