Renseignements sur Johann Fehr
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Johann Fehr
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005237458, Registre du commerce Argovie, (400)
Müller Martini AG, in Zofingen, CHE-105.967.737, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 13.04.2021, Publ. 1005148073).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fehr, Johann, genannt Hans, von Widnau, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2795251, Registre du commerce Argovie, (400)
Müller Martini Marketing AG, in Zofingen, CHE-110.623.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2016, Publ. 2757435).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Peter, von Hindelbank, in Oftringen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rickli, Ulrich, von Thunstetten, in Murgenthal, mit Kollektivprokura zu zweien;
Leonhardt, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Daniel, von Auenstein, in Willisau, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klopfer, Karl, von Uster, in Müllheim, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Russenberger, Hermann, von Schleitheim, in Wohlen (AG), mit Kollektivprokura zu zweien;
Becker, André Michael, von Schöfflisdorf, in Strengelbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Chanez, André, von Châbles, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wicki, Raphael, von Aristau, in Aadorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hofer, Richard, von Füllinsdorf, in Füllinsdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Leuenberger, Hans, von Madiswil, in Bottenwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fehr, Johann, genannt Hans, von Widnau, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Thüler, René, von Zofingen, in Zofingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Egli, Peter, von Schänis, in Puidoux, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmid, Franz, von Luthern, in Büron, mit Kollektivprokura zu zweien;
Suter, Markus, von Gränichen, in Muhen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Näf, Kurt, von Niedergösgen, in Rothrist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mayr, Adrian, von Lüsslingen-Nennigkofen, in Spreitenbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dietz, Jules, von Bellevue, in Lenzburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gysin, Christoph, von Oltingen, in Ormalingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Götz, Heinz, von Hemishofen, in Unterentfelden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gautschi, Roland, von Gränichen, in Brittnau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Farinacci, Enrico, von Leuggern, in Lupfig, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hofer, Reto, von Rothrist, in Mellingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zängerle, Ralph, von Rorschacherberg, in Felben-Wellhausen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Noll, Jürgen Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Höchberg (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 1400995, Registre du commerce Argovie, (400)
Müller Martini Druckverarbeitungs-Systeme AG, in Zofingen, CHE-105.967.737, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2014, Publ. 1386627).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 03.03.2014 Aktiven von CHF 2'959'343.00 und Passiven von CHF 2'944'660.58 (Fremdkapital) auf die Müller Martini Maschinen & Anlagen AG, in Hasle LU (CHE-102.114.017).
Gegenleistung:
CHF 14'682.42.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fehr, Johann, genannt Hans, von Widnau, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schläpfer, Kurt, von Trogen, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wicki, Raphael, von Aristau, in Aadorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zängerle, Ralph, von Rorschacherberg, in Felben-Wellhausen, mit Kollektivprokura zu zweien.