Renseignements sur Michel John André Favre
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Michel John André Favre
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1830735, Registre du commerce Berne, (36)
S. Facchinetti S.A., in Gampelen, CHE-454.639.599, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 11 vom 18.01.1993, S. 241).
mit Hauptsitz in:
Neuchâtel.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-105.901.879.
Registrierung Hauptsitz neu:
[Streichung von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.] [bisher: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 21.12.1992].Zweck Hauptsitz neu: [Streichung des Zwecks von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d HRegV].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Streichung von Fernand Gilbert Facchinetti, Michel John André Favre, René Lochmatter und André Werner Spielmann von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. e HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Facchinetti, Fernand Gilbert, von Neuchâtel, in Saint-Blaise, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Favre, Michel John André, von Neuchâtel, in Saint-Blaise, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lochmatter, René, von Birgisch, in Saint-Blaise, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spielmann, André Werner, von Obergösgen, in Gampelen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 4257234, Registre du commerce Berne, (36)
Trabat AG, à Biel/Bienne, CH-073.3.005.070-9, conseils, études, projets, surveillance et réalisation de travaux spéciaux pour le génie civil et le bâtiment, société anonyme (FOSC no 60 du 29.03.2005, p. 4, publ. 2765852). La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 21.11.2007.
Personne et signature radiée:
Schmidlin, Peter, de Wahlen, à Sutz-Lattrigen, directeur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
De Luca, Fabio, de Biel/Bienne, à Evilard, président et liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: président];
Favre, Michel, de Neuchâtel, à Saint-Blaise, vice-président et liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président];
Beauverd, Jean, de Chavornay, à Saint-Sulpice VD, administrateur, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux];
Bueche, Pierre-Alain, de Court, à Coffrane, administrateur, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux];
De Luca, Roberto, de Biel/Bienne, à Evilard, administrateur, sans droit de signature [précédemment: à Biel/Bienne, avec signature collective à deux];
Hurni, Thomas, de Sutz-Lattrigen, à Sutz-Lattrigen, administrateur, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux].
Registre du commerce Jura, (670)
Rest-Hôtel SA, à S a i g n e l é g i e r , exploitation, gérance de tous immeubles et plus particulièrement d'hôtels, restaurants et de bars, société anonyme (FOSC du 19.10.1994, no 203, p. 5755).
Personnes et signatures radiées:
Favre, Michel, de Neuchâtel, à Saint-Blaise, président, avec signature collective à deux;
Salvi, Philippe, de Neuchâtel, à Peseux, secrétaire, avec signature collective à deux;
Fiduciaire Bregnard et Piffaretti SA, à Neuchâtel, organe de révision.
Inscription ou modification de personnes:
Wattré Barretta, Jocelyne, de Montfaucon, à Saignelégier, administratrice unique, avec signature individuelle;
Barretta, Antonio, d'Italie, à Saignelégier, directeur, avec signature individuelle;
Barretta, Alexandre, de Montfaucon, à Saignelégier, avec procuration individuelle;
ALNI fiduciaire S.A., à Saignelégier, organe de révision.