Renseignements sur Julien Faivre
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Julien Faivre
Numéro de publication: HR02-1005553074, Registre du commerce Berne, (36)
Swiss-Events Entreprise Sàrl, précédemment à Delémont, CHE-232.568.412, société à responsabilité limitée (No. FOSC 167 du 30.08.2021, Publ. 1005280476).
Modification des statuts:
20.08.2022.
Nouveau siège:
Moutier.
Nouvelle adresse:
Rue du Viaduc 58, 2740 Moutier.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Hofmann, Patrick Mathieu, de Basel, à Roches BE, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Avalos, Yann, de Grandval, à Moutier, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 15 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00];
Faivre, Julien, de Basse-Allaine, à Moutier, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 15 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR01-1005280476, Registre du commerce Jura, (670)
Swiss-Events Entreprise Sàrl (Swiss-Events Entreprise GmbH) (Swiss-Events Entreprise Sagl) (Swiss-Events Entreprise Ltd liab Co), à Delémont, CHE-232.568.412, Rue Saint-Georges 4, 2800 Delémont, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
22.07.2021. 20.08.2021.
But:
Planification, conception, organisation et réalisation d'événements et de manifestations;
création et commercialisation de produits y relatifs;
location de véhicules et de matériel relatif à l'organisation d'événements;
fourniture de conseils et de services dans le domaine du marketing et de la communication. La société pourra en outre faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son but social et s'intéresser, sous toutes formes, à toutes entreprises similaires, notamment par la prise de participation dans des entreprises similaires. Elle pourra également constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger.
Capital social:
CHF 30'000.00.
Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 22.07.2021, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Avalos, Yann, de Grandval, à Moutier, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00;
Faivre, Julien, de Basse-Allaine, à Moutier, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00;
Hofmann, Patrick Mathieu, de Basel, à Roches BE, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.