Renseignements sur Gertrud Faes
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Gertrud Faes
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3024935, Registre du commerce Schwyz, (130)
Genossenschaft Hoch-Etzel, in Feusisberg, CHE-102.314.668, Genossenschaft (SHAB Nr. 219 vom 11.11.2009, S. 16, Publ. 5337282).
Statutenänderung:
21.05.2016.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die Erhaltung des Etzels in seiner Ursprünglichkeit und als Wanderziel;
sie unterstützt die Bestrebungen des Natur- und Heimatschutzes im Gebiet des Etzels. Sie bewirtschaftet und verwaltet zu diesem Zweck das Berggasthaus und die dazu gehörenden Grundstücke. Sie sorgt für die Erhaltung des einmaligen Aussichtspunktes.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen: Für die Verpflichtungen der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen;
eine persönliche Haftbarkeit der Mitglieder ist ausgeschlossen.]. [Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Mitteilungen neu:
Die Bekanntmachungen der Genossenschaft erfolgen im SHAB, andere Mitteilungen an die Genossenschafter schriftlich. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. [Neue] Weitere Adresse: Postfach, 8800 Thalwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rusterholz, Karl, von Wädenswil, in Richterswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Föllmi, Marcel, von Feusisberg, in Feusisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hiestand, Ralph, von Freienbach, in Bäch SZ, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Faes, Gertrud genannt Trudi, von Richterswil und Schöftland, in Richterswil, Mitglied und Quästorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gamper, Werner, von Stettfurt, in Richterswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlumpf, Peter, von Küsnacht ZH, in Meilen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Küsnacht ZH und Oetwil am See, in Feldmeilen, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Pallioppi, Martin, von Celerina/Schlarigna, in Thalwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nauer, Roger, von Richterswil, in Einsiedeln, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gresch, Heinz, von Freienbach, in Einsiedeln, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Föllmi, Marcel (1968) Josef, von Feusisberg, in Freienbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Streiff, Hans, von Glarus Süd, in Richterswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 5337282, Registre du commerce Schwyz, (130)
Genossenschaft Hoch-Etzel, in Feusisberg, CH-130.0.006.722-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2000, S. 360). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.7.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Walter, von Richterswil, in Richterswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Götschi, August, von Adliswil und Wädenswil, in Wädenswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grob, Rudolf, von Hausen am Albis, in Horgen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwarzenbach, Peter, von Horgen, in Richterswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wymann, Walter, von Lützelflüh, in Jona, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Albrecht, Walter, von Hochfelden, in Richterswil, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgi, Jakob, von Feusisberg, in Feusisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Locher, P. Dr. Thomas, von Remetschwil, in Einsiedeln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stämpfli, Rolf, von Kirchlindach, in Erlenbach ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hiestand, Ralph, von Freienbach, in Bäch SZ, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Faes, Gertrud genannt Trudi, von Richterswil und Schöftland, in Richterswil, Mitglied und Quästorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hausmann, Peter, von Wädenswil, in Wädenswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gamper, Werner, von Stettfurt, in Richterswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Klotz, Reto, von Rossa und Rapperswil-Jona, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moser, P. Dr. Lorenz, von Ruswil, in Einsiedeln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Portmann, Franz, von Hasle LU, in Feusisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schlumpf, Peter, von Küsnacht ZH und Oetwil am See, in Feldmeilen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.