Renseignements sur Joël Eyholzer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Joël Eyholzer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005636537, Registre du commerce Valais, (600)
Eyholzer Spenglerei & Bedachungen AG, in Bettmeralp, CHE-476.801.129, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2021, Publ. 1005172257).
Domizil neu:
c/o Joël Eyholzer, Tanzbodenstrasse 25, 3992 Bettmeralp.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eyholzer, Martin, von Bettmeralp, in Bettmeralp, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eyholzer, Joël, von Bettmeralp, in Bettmeralp, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1004914194, Registre du commerce Valais, (600)
Eyholzer Spenglerei & Bedachungen AG, in Bettmeralp, CHE-476.801.129, Chalet Maske, 3992 Bettmeralp, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.05.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Spenglerarbeiten, Steindachbedachungen, Flachdacharbeiten, Gerüstbau, Transporte aller Art, Muldenservice, Kranarbeiten, Taxi Gepäcktransport, An- und Verkauf sowie die Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens "Martin Eyholzer, Spenglerei und Bedachungen" (CHE-113.286.094), in Bettmeralp, gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 19.05.2020 mit Aktiven von CHF 778'794.91 und Passiven von CHF 161'663.25, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 517'131.66 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 19.05.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Eyholzer, Martin, von Bettmeralp, in Bettmeralp, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Eyholzer, Joël, von Bettmeralp, in Bettmeralp, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004849274, Registre du commerce Valais, (600)
Transporte Ittig und Eyholzer GmbH, in Betten, CHE-239.268.313, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2013, S.0, Publ. 7137764).
Firma neu:
Transporte Ittig und Eyholzer GmbH in Liquidation.
Sitz neu:
Bettmeralp. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.03.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eyholzer, Joël, von Bettmeralp, in Bettmeralp, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Betten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eyholzer, Martin, von Bettmeralp, in Bettmeralp, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Betten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ittig, Hugo, von Riederalp, in Greich (Riederalp), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Greich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].