Renseignements sur Franz Josef Estermann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Franz Josef Estermann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005105525, Registre du commerce Soleure, (241)
Swiss Frigo AG, in Oberbuchsiten, CHE-106.822.461, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 06.04.2020, Publ. 1004866634).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Estermann, Franz Josef, von Nottwil, in Oberkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3020431, Registre du commerce Lucerne, (100)
Renergy AG, Mess-, Steuer-, Regel- und Leittechnik, in Sursee, CHE-107.415.934, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2013, Publ. 923143).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Estermann, Franz, von Nottwil, in Oberkirch, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kurmann, Eugen, von Ruswil, in Ruswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Bruno, von Knutwil, in Knutwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Prisma Treuhand und Revisions AG (CHE-106.065.814), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Prisma Treuhand und Revisions AG, in Zug (CH-150.3.000.832-9)].
Numéro de publication: 6495124, Registre du commerce Lucerne, (100)
Renergy AG, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, in Oberkirch, CH-100.3.016.460-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2008, S. 8, Publ. 4378858).
Statutenänderung:
14.12.2011.
Firma neu:
Renergy AG, Mess-, Steuer-, Regel- und Leittechnik.
Zweck neu:
Vermarktung von Automationssystemen, Projektierung, Planung, Programmierung und Installation von steuer- und regeltechnischen Anlagen in der Industrie- und Gebäudeautomation, sowie Service und Unterhalt derselben;
Handel mit Hard- und Software aller Art;
Erwerb, Halten, Veräusserung, Belastung, Bebauung, Verwaltung und Vermietung von Immobilien.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich, per Telefax oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Estermann, Annemarie, von Nottwil, Mauensee und Ettiswil, in Oberkirch LU, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Estermann, Franz, von Nottwil, in Oberkirch LU, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Brunner, Josef, von Zufikon, in Zell LU, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkard, Rudolf, von Triengen, in Wauwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurmann, Eugen, von Ruswil, in Ruswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rosenberg, Andreas, von Beinwil (Freiamt), in Grosswangen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ruswil, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steiger, Bruno, von Knutwil, in Knutwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.