Renseignements sur Miguel Emanuel Espelleta
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Miguel Emanuel Espelleta
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004848537, Registre du commerce Berne, (36)
U. Hauenstein Heizung Lüftung Sanitär AG, in Steffisburg, CHE-111.731.060, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2017, Publ. 3401871).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Espelleta, Miguel Emanuel, von Degersheim, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauenstein, Urs, von Ringgenberg (BE) und Steffisburg, in Steffisburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Blaser, Alfred, von Trubschachen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hauenstein, Roman Walter, von Steffisburg, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weibel, Stefan, von Rapperswil (BE), in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1452329, Registre du commerce Berne, (36)
U. Hauenstein Heizung Lüftung Sanitär AG, in Steffisburg, CHE-111.731.060, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2013, Publ. 996447).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Collazzo, Vito Marco, von Spiez, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied;
Espelleta, Miguel Emanuel, von Degersheim, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien, jedoch nicht zusammen mit Zeller Bruno Andreas und Zwahlen Urs];
Trachsel, Roland, von Oberwil im Simmental, in Goldiwil (Thun), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied;
Zeller, Bruno Andreas, von Boltigen, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien, jedoch nicht zusammen mit Zwahlen Urs und Espelleta Miguel Emanuel];
Zwahlen, Urs, von Rüschegg, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien, jedoch nicht zusammen mit Zeller Bruno Andreas und Espelleta Miguel Emanuel];
wirtschaftsprüfung.gf ag (CHE-107.916.975), in Ostermundigen, Revisionsstelle [bisher: GFAG Wirtschaftsprüfung AG (CH-092.3.002.384-3)].
Numéro de publication: 3526514, Registre du commerce Berne, (36)
U. Hauenstein Heizung Lüftung Sanitär AG, in Steffisburg, CH-092.3.016.643-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2006, S. 4, Publ. 3336572).
Statutenänderung:
17.08.2006.
Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.-- [bisher: CHF 200'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.--.
Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 500.-- [bisher: 400 Namenaktien zu CHF 500.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaugg, Thomas Roger, von Trub, in Uetendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauenstein, Urs, von Ringgenberg BE und Steffisburg, in Steffisburg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Ringgenberg BE, einziges Mitglied];
Hauenstein-Rupp, Silvia, von Ringgenberg BE und Steffisburg, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stucker, Patric, von Bowil, in Schüpfen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Weibel, Stefan, von Rapperswil BE, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien, jedoch nicht zusammen mit Zeller Bruno Andreas, Zwahlen Urs und Espelleta Miguel Emanuel];
Zeller, Bruno Andreas, von Boltigen, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien, jedoch nicht zusammen mit Zwahlen Urs und Espelleta Miguel Emanuel [bisher: in Gunten (Sigriswil), mit Kollektivprokura zu zweien, jedoch nicht zusammen mit Zwahlen Urs, Espelleta Miguel Emanuel und Weibel Stefan];
Zwahlen, Urs, von Rüschegg, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien, jedoch nicht zusammen mit Zeller Bruno Andreas und Espelleta Miguel Emanuel [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien, jedoch nicht zusammen mit Zeller Bruno Andreas, Espelleta Miguel Emanuel und Weibel Stefan];
Espelleta, Miguel Emanuel, von Degersheim, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien, jedoch nicht zusammen mit Zeller Bruno Andreas und Zwahlen Urs [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien, jedoch nicht zusammen mit Zeller Bruno Andreas, Zwahlen Urs und Weibel Stefan].