Renseignements sur Thomas Roger Zaugg
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Roger Zaugg
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 998171, Registre du commerce Berne, (36)
U. Hauenstein Heizung Lüftung Sanitär AG, in Steffisburg, CH-092.3.016.643-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2006, S. 5, Publ. 3665328).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beer, Kurt Dr., von Trub, in Muri bei Bern, Revisionsstelle;
Hauenstein-Rupp, Silvia, von Ringgenberg BE und Steffisburg, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg, Thomas Roger, von Trub, in Uetendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blaser, Alfred, von Trubschachen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
GFAG Wirtschaftsprüfung AG (CH-092.3.002.384-3), in Ostermundigen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 7072022, Registre du commerce Berne, (36)
Gasthof Schützen Steffisburg AG, in Steffisburg, CH-092.3.006.841-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2007, S. 5, Publ. 3885868).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beer, Kurt Dr., von Trub, in Muri bei Bern, Revisionsstelle;
Hauenstein-Rupp, Silvia, von Ringgenberg BE und Steffisburg, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg, Thomas Roger, von Trub, in Uetendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Milt, Felix Andreas, von Glarus, in Oberhofen am Thunersee, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blaser, Alfred, von Trubschachen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zauner, Johann Georg, österreichischer Staatsangehöriger, in Heimberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
GFAG Wirtschaftsprüfung AG (CH-092.3.002.384-3), in Ostermundigen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 6759702, Registre du commerce Berne, (36)
Zulg Immobilien AG, in Steffisburg, CH-092.3.017.822-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2006, S. 5, Publ. 3665332).
Statutenänderung:
20.06.2012.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Hotel Krone Thun AG, in Thun (CH-092.3.014.319-4), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2012 und Bilanz per 31.12.2011. Aktiven von CHF 911'295.98 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'040'931.86, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 1'129'635.88, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der Revisionsexpertin liegen Rangrücktrittserklärungen mindestens im Umfang der kumulierten Unterdeckungen und der kumulierten Überschuldungen der beiden Gesellschaften vor. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb von und den Handel mit Liegenschaften und Grundstücken, die Erstellung und Verwaltung von Gebäuden sowie den Betrieb von Hotels und Restaurants. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauenstein-Rupp, Silvia, von Ringgenberg BE und Steffisburg, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg, Thomas, von Trub, in Uetendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Beer, Kurt Dr., von Trub, in Muri bei Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauenstein, Urs, von Ringgenberg BE und Steffisburg, in Steffisburg, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
GFAG Wirtschaftsprüfung AG (CH-092.3.002.384-3), in Ostermundigen, Revisionsstelle;
Blaser, Alfred, von Trubschachen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Carizzoni, Bruno, von Rüeggisberg, in Hünibach (Thun), mit Kollektivunterschrift zu zweien.