Renseignements sur Jürg Eschenmoser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jürg Eschenmoser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2349793, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
St.Gallen-Bodensee Tourismus, in St. Gallen, CHE-108.783.487, Verein (SHAB Nr. 244 vom 14.12.2012, Publ. 6977058).
Statutenänderung:
29.05.2008, 13.05.2014.
Domizil neu:
Bankgasse 9, 9001 St. Gallen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Löschung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung: Ohne persönliche Haftbarkeit].Mittel neu: Beiträge der Mitglieder, Gasttaxen der Hotelbetriebe, Beiträge aus Leistungsvereinbarungen mit dem Kanton St.Gallen, der Stadt St.Gallen und anderen Gemeinden und privaten Organisationen, Erlöse aus Dienstleistungen und Projekten sowie freiwillige Zuwendungen [gestrichen: Mittel: Beiträge der Mitglieder, Gasttaxen der Hotelbetriebe, Beiträge des Kantons St. Gallen für Aktivitäten und Projekte im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, Erlös aus Dienstleistungen und Projekten sowie freiwillige Zuwendungen.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Romanin, René, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Hanspeter, von Neuenkirch, in Andwil SG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eschenmoser, Jürg, von Balgach, in Mörschwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hungerbühler, Max R., von Sommeri, in Niederteufen (Teufen AR), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lützel, Dany, von Tschiertschen-Praden, in Teufen AR, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isenrich, Markus, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nikolussi, Sina, von Rapperswil BE, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier Fritsch, Katrin, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bischoff, Karin, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Paganini, Nicolo, von Bischofszell, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Finanzkontrolle der Stadt St.Gallen (CHE-112.370.160), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 1033195, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Genossenschaft Tarifverbund OSTWIND, in St. Gallen, CH-320.5.070.574-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2011, Publ. 6478958).
Statutenänderung:
08.05.2013.
Zweck neu:
In gemeinsamer Selbsthilfe die Durchführung und Weiterentwicklung des integralen Tarifverbundes OSTWIND mit dem Ziel, den Zugang der Kunden zum Gesamtsystem des öffentlichen Verkehrs im Verbundgebiet zu fördern, die Verkehrseinnahmen zu erhöhen und die Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Die Genossenschaft kann Verträge und Kooperationen mit anderen Verbunden, weiteren konzessionierten Transportunternehmungen, Bestellern und weiteren Dritten eingehen sowie auch Dienstleistungen an Dritte im Bereich öffentlicher Verkehr erbringen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eschenmoser, Jürg, von Balgach, in Mörschwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaufmann, Roger, von Biberist, in Kyburg-Buchegg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rutishauser, Erwin, von Zürich, in Chur, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Thomas, von Oberriet SG, in Herisau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Börner, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwizer, Walter, von Niederhelfenschwil, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 6977058, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
St.Gallen-Bodensee Tourismus, in St. Gallen, CH-320.6.033.133-8, Verein (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2007, S. 13, Publ. 4252424).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschirky, Boris, von Oberriet SG und Mels, in St. Gallen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Hanspeter, von Neuenkirch, in Andwil SG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eschenmoser, Jürg, von Balgach, in Mörschwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frank, Markus, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hungerbühler, Max R., von Sommeri, in Niederteufen (Teufen AR), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lützel, Dany, von Tschiertschen-Praden, in Teufen AR, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Thomas, von Uzwil, in Rorschach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller-Tschirky, Josef, von Uster und Freienbach, in Staad SG (Thal), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheitlin, Thomas, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bumann, Frank Johannes, von Saas Fee, in Herrliberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.