Renseignements sur Othmar Erni
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Othmar Erni
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005544565, Registre du commerce Zurich, (20)
Shield Holding AG, bisher in Root, CHE-393.783.791, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2021, Publ. 1005215876).
Statutenänderung:
21.07.2022. 11.08.2022.
Firma neu:
Shelby Capital AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Löwenstrasse 25, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gantert, Fritz Bernhard, von Winterthur, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Breitmeier, Urs, von Zürich, in Uetendorf, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erni, Othmar, von Ruswil, in Kappel am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Peter, von Dielsdorf, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Handali, Jean-Jacques, von Genève, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1005215876, Registre du commerce Lucerne, (100)
Shield Holding AG, in Root, CHE-393.783.791, Platz 10, 6039 Root D4, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
31.05.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland. Ferner bezweckt die Gesellschaft die Unternehmensberatung für die sicherheitsrelevante Technologie und Industriebasis in der Schweiz. Zudem bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in den Bereichen Finanzberatung, insbesondere im Bereich der Finanz- und Pensionsplanung, Vermögensberatung, sowie Immobilienfinanzierung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errich-ten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
20'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 31.05.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 31.05.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gantert, Fritz Bernhard, von Winterthur, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Breitmeier, Urs, von Zürich, in Uetendorf, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erni, Othmar, von Ruswil, in Kappel am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Peter, von Dielsdorf, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.