Renseignements sur Jeffrey Melvin Erkelens
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jeffrey Melvin Erkelens
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7078988, Registre du commerce Zoug, (170)
Zug Investment Group AG, in Zug, CH-100.3.023.006-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2011, Publ. 6076022).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fokker, Marinus Cornelis, niederländischer Staatsangehöriger, in Morgarten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erkelens, Jeffrey Melvin, niederländischer Staatsangehöriger, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Amsterdam (NL), Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6076022, Registre du commerce Zoug, (170)
LCG Luzern Consulting Group AG, bisher in Luzern, CH-100.3.023.006-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 02.06.2009, S. 12, Publ. 5044238).
Gründungsstatuten:
29.09.1999.
Statutenänderung:
04.02.2011.
Firma neu:
Zug Investment Group AG.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o Prisma Treuhand und Revisions AG, Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug.
Zweck neu:
Investitionen in Beteiligungen, Liegenschaften und Geldanlagen aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Namenaktien sind vinkuliert. Mit Erklärung vom 04.02.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Alex H., von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Müller, Elisabeth, von Riedholz und Solothurn, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Prisma Treuhand und Revisions AG, in Zug (CH-150.3.000.832-9), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erkelens, Jeffrey Melvin, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fokker, Marinus Cornelis, niederländischer Staatsangehöriger, in Morgarten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.