Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Zug Investment Group AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.10.1999
Radiation du registre du commerce
22.10.2014
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zug
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.023.006-3
IDE/TVA
CHE-105.253.980
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Investitionen in Beteiligungen, Liegenschaften und Geldanlagen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Prisma Treuhand und Revisions AG | Zug | 02.06.2009 | 14.03.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- LCG Luzern Consulting Group AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Zug Investment Group AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1782155, Registre du commerce Zoug, (170)
Zug Investment Group AG, in Zug, CHE-105.253.980, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2014, Publ. 1292053). Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 155 HRegV von Amtes wegen gelöscht, nachdem kein begründetes Interesse an der Aufrechterhaltung der Eintragung innert angesetzter Frist geltend gemacht wurde.
Numéro de publication: 1292053, Registre du commerce Zoug, (170)
Zug Investment Group AG, in Zug, CHE-105.253.980, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2013, Publ. 7078988).
Domizil neu:
[Das Geschäftsdomizil wird im Handelsregister gelöscht.].
Numéro de publication: 7078988, Registre du commerce Zoug, (170)
Zug Investment Group AG, in Zug, CH-100.3.023.006-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2011, Publ. 6076022).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fokker, Marinus Cornelis, niederländischer Staatsangehöriger, in Morgarten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erkelens, Jeffrey Melvin, niederländischer Staatsangehöriger, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Amsterdam (NL), Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].