Renseignements sur Josiane Enggasser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Josiane Enggasser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004833824, Registre du commerce Zoug, (170)
Schweizer Obstverband, in Zug, CHE-105.971.331, Verein (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2019, Publ. 1004686092).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Enggasser, Josiane, von Emmen, in Emmen, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galliker, Bernadette, von Beromünster, in Hünenberg, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönbächler, Christian Andreas, von Einsiedeln, in Ingenbohl, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3022935, Registre du commerce Zoug, (170)
CAVO-Stiftung, in Zug, CHE-110.263.903, Stiftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2013, Publ. 7034468).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Möhl, Ernst, von Arbon, in Arbon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Urs, von Wagenhausen, in Romanshorn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneiter, Hanna, von Thun, in Hünenberg, Rechnungsführerin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enggasser, Josiane, von Emmen, in Emmen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: französische Staatsangehörige];
Möhl, Georges, von Arbon, in Roggwil TG, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wohlfender, Reto, von Sulgen, in Roggwil TG, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Odermatt, Karin, von Dallenwil, in Sins, Rechnungsführerin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 7034468, Registre du commerce Zoug, (170)
CAVO-Stiftung, bisher in Bischofszell, CH-440.7.002.847-7, Stiftung (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2012, S. 0, Publ. 6693712).
Gründungsurkunde:
17.05.1943.
Urkundenänderung:
23.05.2012.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o Schweizer Obstverband, Baarerstrasse 88, 6300 Zug.
Organisation neu:
[Die bisher im Handelsregister eingetragene Bemerkung über die Organisation wird gelöscht.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enggasser, Josiane, französische Staatsangehörige, in Emmen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Enggasser, Joisane, in Emmenbrücke (Emmen)];
Forrer, Andreas, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Feusisberg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Schindellegi (Feusisberg)].