Renseignements sur Norbert Engelhart
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Norbert Engelhart
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4820348, Registre du commerce Nidwald, (150)
danen GmbH, in Buochs, CH-150.4.000.819-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2007, S. 10, Publ. 3722684).
Firma neu:
danen GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.01.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engelhart, Daniel, von Schaffhausen, in Buochs, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Engelhart, Norbert, von Schaffhausen, in Buochs, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4558180, Registre du commerce Nidwald, (150)
Wohnbaugenossenschaft des Personals der Direktion der Militärflugplätze, in Stans, CH-150.5.000.031-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2004, S. 9, Publ. 2258128).
Statutenänderung:
5.04.2006.
Firma neu:
Wohnbaugenossenschaft der Direktion der Militärflugplätze Stans.
Domizil neu:
Breitenstrasse 111, 6370 Stans.
Zweck neu:
Die Genossenschaft verfolgt den Zweck, in gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung ihren Mitgliedern gesunden und preisgünstigen Wohnraum zu verschaffen und zu erhalten.
Sie sucht diesen Zweck zu erreichen durch:
a) Erwerb von Bauland und Baurechten. b) Bau und Erwerb von Wohnhäusern, die den zeitgemässen genossenschaftlichen Wohnbedürfnissen entsprechen. c) Sorgfältigen und laufenden Unterhalt und periodische Erneuerung der bestehenden Bauten. d) Errichtung von Ersatzneubauten, wenn die bestehenden Bauten nicht mehr auf wirtschaftlich vertretbare Art und Weise erneuert werden können. e) Verwaltung und Vermietung der Wohnungen auf der Basis der Kostenmiete. Die Tätigkeit der Genossenschaft ist gemeinnützig und nicht gewinnstrebig. Die Genossenschaft kann sich an Unternehmen und Organisationen mit gleichen oder ähnlichen Zielsetzungen beteiligen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht. [bisher: Haftung: ohne persönliche Haftung.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Leistungen: Entrichtung einer Eintrittsgebühr (CHF 20.-- bis CHF 50.--) und Uebernahme von mindestens zwei Anteilscheinen.]. [Streichung der Anzahl Mitglieder der Verwaltung, da nicht zu Eintragung gehörend.]. [gestrichen: Verwaltung: 7 Mitglieder.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kempf, Franz, von Erstfeld, in Stans, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engelhart, Norbert, von Schaffhausen, in Buochs, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würsch, Sonja, von Emmetten und Mägenwil, in Stans, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretärin];
Trütsch, Angela, von Schwyz, in Stans, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spielhofer, Sascha, von Littau und Eschenbach LU, in Buochs, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Partner Revisions AG, in Luzern (CH-100.3.011.778-2), Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2637568, Registre du commerce Nidwald, (150)
danen GmbH, in Ennetbürgen, CH-150.4.000.819-7, c/o Daniel Engelhart, Im Baumgarten 8, 6373 Ennetbürgen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
6.01.2005.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie sowie Handel mit Waren aller Art;
kann Grundstücke erwerben, belasten und veräussern, Patente, Lizenzen oder andere Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und veräussern und sich an Unternehmen ähnlicher Art beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Engelhart, Daniel, von Schaffhausen, in Ennetbürgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Engelhart, Norbert, von Schaffhausen, in Buochs, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.